ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEELDEWINE MERCHANTS SL | Administrador Unico | 19/01/2023 | 17/07/2023 |
FEELDEWINE MERCHANTS SL | Administrador Solidario | 08/02/2018 | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO
Empresa: FEELDEWINE MERCHANTS SL
Administrador Unico
- Zapata Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35960 , F 15, S 8, H M 646124, I/A 7 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: FEELDEWINE MERCHANTS SL
Administrador Unico
- Zapata Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35960 , F 15, S 8, H M 646124, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: FEELDEWINE MERCHANTS SL
Administrador Solidario
- Zapata Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35960 , F 15, S 8, H M 646124, I/A 4 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: FEELDEWINE MERCHANTS SL
Administrador Solidario
- Barco Cuerpo Diego
- Zapata Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35960 , F 14, S 8, H M 646124, I/A 3 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Información de ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATA MARTINEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos