ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESMAN PROJECT 2013 SL | Administrador Unico | 06/08/2013 | 16/06/2022 |
ESMAN PROJECT 2013 SL | Socio Unico | 20/11/2018 | 16/06/2022 |
GRUPO CERVECERIA LA MAR SALA SL | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
GRUPO CERVECERIA LA MAR SALA SL | Administrador Unico | 24/01/2018 |
VINCULACIONES DE ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL
Empresa: ESMAN PROJECT 2013 SL
Administrador Unico
- Zapata Espinosa Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 97, S 8, H A 135997, I/A 3 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-03
Empresa: ESMAN PROJECT 2013 SL
Socio Único
- Zapata Espinosa Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 97, S 8, H A 135997, I/A 2 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-03
Empresa: GRUPO CERVECERIA LA MAR SALA SL
Liquidador
- Zapata Espinosa Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 74, S 8, H A 149817, I/A 3 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Empresa: GRUPO CERVECERIA LA MAR SALA SL
Administrador Unico
- Zapata Espinosa Luis Miguel
Liquidador
- Zapata Espinosa Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 74, S 8, H A 149817, I/A 3 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Empresa: ESMAN PROJECT 2013 SL
Administrador Unico
- Zapata Espinosa Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 96, S 8, H A 135997, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-03
Información de ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATA ESPINOSA LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos