ZAPATA CUBEIRO JOSE
Informe ejecutivo de ZAPATA CUBEIRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ZAPATA CUBEIRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATA CUBEIRO JOSE
Empresa: UNION JOYERA DE BERGONDO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Bourrellier Fernando
- Zapata Cubeiro Jose
Presidente
- Zapata Cubeiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 66, S 8, H C 8285, I/A 9 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-15
Empresa: INICIATIVA DESARROLLO FARO 2000 SA
Administrador Mancomunado
- Guerra Camarasa Maria Soledad
- Zapata Cubeiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15210 , F 160, S 8, H M 254589, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Empresa: TANATORIO DE ALBACETE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Salas Jumilla Manuel
- Zapata Cubeiro Jose
Consejero
- Rodriguez Vazquez Maria Nely
- Salas Jumilla Manuel
- Salas Jumilla Maria Amelia
- Zapata Cubeiro Jose
Presidente
- Zapata Cubeiro Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550, L 314, F 65, S 8, H AB 7385, I/A 4 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-02
Empresa: TANATORIO DE HELLIN SL
Presidente
- Zapata Cubeiro Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 510, F 130, S 8, H AB 8286, I/A 9 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-02
Empresa: TANATORIO DE HELLIN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cano Marin Ernesto
- Millan Castillo Alfredo
- Millan Lopez Rafael
- Salas Martinez Marc
- Zapata Cubeiro Jose
Presidente
- Zapata Cubeiro Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 510, F 130, S 8, H AB 8286, I/A 8 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-02
Empresa: TANATORIO DE HELLIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Millan Castillo Alfredo
- Salas Jumilla Manuel
- Zapata Cubeiro Jose
Presidente
- Zapata Cubeiro Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 510, F 130, S 8, H AB 8286, I/A 8 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-02
Empresa: UNION JOYERA DE BERGONDO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Bourrellier Fernando
- Lopez Perez Ruben
- Zapata Cubeiro Jose
Presidente
- Zapata Cubeiro Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 66, S 8, H C 8285, I/A 7 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-15
Empresa: UNION JOYERA DE BERGONDO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Bourrellier Fernando
- Garcia Zapata Jose Luis
- Gomez Dans Alicia
- Zapata Cubeiro Jose
Presidente
Secretario
- Zapata Cubeiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 66, S 8, H C 8285, I/A 7 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-15
Información de ZAPATA CUBEIRO JOSE
Mostramos los datos de ZAPATA CUBEIRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATA CUBEIRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos