ZANOTTA RIZZO FEDERICO
Informe ejecutivo de ZANOTTA RIZZO FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZANOTTA RIZZO FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABENGOA AGUA SA | Apoderado Mancomunado | 17/05/2022 | |
ABENER ENERGIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2022 | |
ABENGOA ENERGIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2022 | |
ABENGOA AGUA SA | Apoderado Solidario | 18/04/2022 | |
ABENGOA AGUA SA | Apoderado Mancomunado | 18/04/2022 |
VINCULACIONES DE ZANOTTA RIZZO FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZANOTTA RIZZO FEDERICO
Empresa: ABENGOA AGUA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 161, S 8, H SE 1768, I/A 187 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: ABENGOA ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Morales Rodriguez Rafael
- Riaza Frutos Abel
- Rubio Vicente Ramon Francisco
- Solana Cruz Alvaro
- Zanotta Rizzo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6913 , F 38, S 8, H SE 86615, I/A 47 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: ABENER ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Morales Rodriguez Rafael
- Riaza Frutos Abel
- Rubio Vicente Ramon Francisco
- Solana Cruz Alvaro
- Zanotta Rizzo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6573 , F 141, S 8, H SE 20734, I/A 150 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: ABENGOA AGUA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 160, S 8, H SE 1768, I/A 186 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-41
Empresa: ABENGOA AGUA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Garcia Rafael
- Martin Ramirez Beatriz
- Rubio Vicente Ramon Francisco
- Zanotta Rizzo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 160, S 8, H SE 1768, I/A 186 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-41
Empresa: ABENGOA AGUA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6394 , F 46, S 8, H SE 1768, I/A 165 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-41
Información de ZANOTTA RIZZO FEDERICO
Mostramos los datos de ZANOTTA RIZZO FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZANOTTA RIZZO FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos