ZANON SAN MARTIN ENRIQUE
Informe ejecutivo de ZANON SAN MARTIN ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZANON SAN MARTIN ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADLOK SAN MARTIN SL | Administrador Unico | 03/06/2013 | 04/01/2018 |
ZANON PROPERTIES SL | REPR.143 RRM | 04/01/2018 |
VINCULACIONES DE ZANON SAN MARTIN ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZANON SAN MARTIN ENRIQUE
Empresa: ZANON PROPERTIES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Zanon San Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40710 , F 62, S 8, H B 372373, I/A 5 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: PADLOK SAN MARTIN SL
Administrador Unico
- Zanon San Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40641 , F 179, S 8, H B 370377, I/A 5 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
Empresa: PADLOK SAN MARTIN SL
Administrador Unico
- Zanon San Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40641 , F 179, S 8, H B 370377, I/A 4 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Información de ZANON SAN MARTIN ENRIQUE
Mostramos los datos de ZANON SAN MARTIN ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZANON SAN MARTIN ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos