ZAMORA OLAYA IRENE
Informe ejecutivo de ZAMORA OLAYA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAMORA OLAYA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPITAL DE PARLA SA | Apoderado Solidario | 10/01/2013 | 06/07/2020 |
EUROPISTAS SA | Apoderado Solidario | 21/04/2009 | 20/02/2020 |
VINCULACIONES DE ZAMORA OLAYA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORA OLAYA IRENE
Empresa: HOSPITAL DE PARLA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39328 , F 166, S 8, H M 377148, I/A 67 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38539 , F 122, S 8, H M 685391, I/A 8 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: HOSPITAL DE PARLA SA
Apoderado Solidario
- Baro Corrales Jesus
- Blanes Aparicio Urbano
- Borrallo Nuñez Juan
- Bravo Herrero Antonio
- De San Jose Torija Jorge
- Domingo Callejon Ana
- Dominguez Roldan Jorge
- Janeiro Diez Luis
- Mañas Cruz Silvia
- Manjon Manjon Teresa
- Martin Blanco Jorge
- Muñoz Vega Isabel
- Muñoz Vega Paula
- Navarro Sanchez Daniel
- Segura Fernandez Andrea
- Trabanco Mombiela Amalia Mercedes
- Vega Imaña Alfonso
- Zamora Olaya Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 193, S 8, H M 377148, I/A 32 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Apoderado Solidario
- Dominguez Roldan Jorge
- Pino Giraldez Manuel
- Trabanco Monbiela Amalia
- Zamora Olaya Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4851 , F 35, S 8, H BI 49099, I/A 10 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-48
Información de ZAMORA OLAYA IRENE
Mostramos los datos de ZAMORA OLAYA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORA OLAYA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos