ZAMORA MONREAL FERNANDO
Informe ejecutivo de ZAMORA MONREAL FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAMORA MONREAL FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONAL TECNOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2012 | 15/01/2014 |
CONAL TECNOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado | 25/10/2012 | 15/01/2014 |
CONAL TECNOLOGIA SL | Consejero | 07/09/2009 | 10/01/2014 |
VINCULACIONES DE ZAMORA MONREAL FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORA MONREAL FERNANDO
Empresa: CONAL TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Zamora Monreal Fernando
Apoderado Mancomunado
- Zamora Monreal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674, L 465, F 28, S 8, H BU 12049, I/A 25 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-09
Empresa: CONAL TECNOLOGIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- CONAL HISPANIA SA
- EMH ASESORES Y CONSEJEROS INDEPENDIENTES SL
- Zamora Monreal Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 445, F 166, S 8, H BU 12049, I/A 23 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-09
Empresa: CONAL TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camarero Ochoa Juan Javier
- Lesmes Blanco Francisco Jose
- Zamora Monreal Fernando
Apoderado Mancomunado
- Camarero Ochoa Juan Javier
- Lesmes Blanco Francisco Jose
- Muñoz Herrero Elisa
- Muñoz Herrero Elisa
- Zamora Monreal Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 64, S 8, H BU 12049, I/A 19 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
Empresa: CONAL TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camarero Ochoa Juan Javier
- Lesmes Blanco Francisco Jose
- Zamora Monreal Fernando
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 64, S 8, H BU 12049, I/A 19 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
Empresa: CONAL TECNOLOGIA SL
Consejero
- CONAL HISPANIA SA
- EMH ASESORES Y CONSEJEROS INDEPENDIENTES SL
- Zamora Monreal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 61, S 8, H BU 12049, I/A 15 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-09
Información de ZAMORA MONREAL FERNANDO
Mostramos los datos de ZAMORA MONREAL FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORA MONREAL FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos