ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS
Informe ejecutivo de ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILLES & MANIGO SRL | Administrador Unico | 15/06/2024 | |
SILLES & MANIGO SRL | Liquidador | 15/06/2024 | 15/06/2024 |
POLE POLE PISTACHO SLNE | Administrador Unico | 01/06/2022 | 28/02/2023 |
LABORATORIOS ZAMDEH SL | Administrador Unico | 26/08/2016 | 10/09/2018 |
VINCULACIONES DE ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS
Empresa: SILLES & MANIGO SRL
Liquidador
- Zamora Del Rio Manuel-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 400254, I/A 5 (15/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: SILLES & MANIGO SRL
Administrador Unico
- Zamora Del Rio Manuel-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 400254, I/A 5 (15/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: POLE POLE PISTACHO SLNE
Administrador Unico
- Zamora Del Rio Manuel-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 123, S 9, H M 2239, I/A 3 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Administrador Unico
- Zamora Del Rio Manuel-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 123, S 9, H M 2239, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: LABORATORIOS ZAMDEH SL
Administrador Unico
- Zamora Del Rio Manuel-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 39, S 8, H M 629637, I/A 2 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: LABORATORIOS ZAMDEH SL
Administrador Unico
- Zamora Del Rio Manuel-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 37, S 8, H M 629637, I/A 1 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Información de ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS
Mostramos los datos de ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORA DEL RIO MANUEL-JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos