ZAMORA CERVANTES MARIA
Informe ejecutivo de ZAMORA CERVANTES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAMORA CERVANTES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE L'ORA BIO SPAIN SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
AVLENT SL | Administrador Solidario | 17/05/2024 | |
DE L'ORA BIO SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 07/08/2023 | |
DE L'ORA BIO SPAIN SL | Vicepresidente | 24/07/2023 | |
DE L'ORA BIO SPAIN SL | Consejero | 24/07/2023 | |
PROMOCIONES PORTOPES SL | Administrador Solidario | 10/03/2022 | |
VELLSAM INVESTIGACION Y DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 08/01/2020 | |
UVIO R&D SL | Administrador Solidario | 29/10/2015 | |
PRODUCTOS CALCICOS DE ANDALUCIA SA | Administrador Solidario | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE ZAMORA CERVANTES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORA CERVANTES MARIA
Empresa: DE L'ORA BIO SPAIN SL
Apoderado
- Heras Lazaro Patricio
- Lleo Alfonso Helena
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799247, I/A 3 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: AVLENT SL
Administrador Solidario
- Castillo Ferreira Francisco
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 60972, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-04
Empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES SA
Administrador Solidario
- Grane Viade Josep-maria
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47271 , F 143, S 8, H B 43894, I/A 101 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: DE L'ORA BIO SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Feletti Galina
- Heras Lazaro Patricio
- Lleo Alfonso Helena
- Rei Antonio
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45437 , F 102, S 8, H M 799247, I/A 2 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-28
Empresa: DE L'ORA BIO SPAIN SL
Consejero
- Heras Lazaro Patricio
- Lleo Alfonso Helena
- Zamora Cervantes Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Zamora Cervantes Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45437 , F 100, S 8, H M 799247, I/A 1 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: PROMOCIONES PORTOPES SL
Administrador Solidario
- Castillo Ferreira Francisco Rafael
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 112, S 8, H AL 27932, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-04
Empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES SA
Administrador Solidario
- Grane Viade Josep-maria
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47271 , F 191, S 8, H B 43894, I/A 95 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
Empresa: PRODUCTOS CALCICOS DE ANDALUCIA SA
Administrador Solidario
- Grane Viade Jose Maria
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GR 17163, I/A 16 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-18
Administrador Solidario
- Francisco Castillo Ferreira
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 73, S 8, H AL 51700, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-04
Empresa: UVIO R&D SL
Administrador Solidario
- Francisco Castillo Ferreira
- Zamora Cervantes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 169, S 8, H AL 45024, I/A 1 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-04
VER MAS ACTOS
Información de ZAMORA CERVANTES MARIA
Mostramos los datos de ZAMORA CERVANTES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORA CERVANTES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos