ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION AGRICOLA INTEGRAL SL | Apoderado | 28/09/2009 |
VINCULACIONES DE ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO
Empresa: GESTION AGRICOLA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Zamora Ceballos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 31, S 8, H J 9781, I/A 11 A (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-23
Empresa: GESTION AGRICOLA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Zamora Ceballos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 36, S 8, H J 9781, I/A 9 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-23
Empresa: GESTION AGRICOLA INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Bautista Navarrete Valentin
- Garcia Marin Ignacio
- Zamora Ceballos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 36, S 8, H J 9781, I/A 9 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-23
Empresa: RENOVABLES BIOCAZORLA SL
Consejero Delegado
- Zamora Ceballos Francisco
Consejero
- Lopez Diaz Juan Manuel
- Teruel Bautista Pablo
- Zamora Ceballos Francisco
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 187, S 8, H J 15135, I/A 5 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-23
Empresa: RENOVABLES BIOCAZORLA SL
Consejero Delegado
- Zamora Ceballos Francisco
Consejero
- Lopez Diaz Juan Manuel
- Teruel Bautista Pablo
- Zamora Ceballos Francisco
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397 , F 87, S 8, H J 15135, I/A 4 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-23
Empresa: GESTION AGRICOLA INTEGRAL SL
Apoderado
- Zamora Ceballos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 36, S 8, H J 9781, I/A 7 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-23
Empresa: VADILLO DE TISCAR SL
Administrador Mancomunado
- Bautista Navarrete Valentin
- Garcia Marin Ignacio
- Zamora Ceballos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 98, S 8, H J 9648, I/A 3 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-23
Información de ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO
Mostramos los datos de ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORA CEBALLOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos