ZAMORA BARON PEDRO
Informe ejecutivo de ZAMORA BARON PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAMORA BARON PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION URBANISTICAS DE MOJACAR SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2019 | |
CONSTRUCTORA FUSION MOJACAR 2019 SL | Socio Unico | 04/06/2019 | |
CONSTRUCTORA FUSION MOJACAR 2019 SL | Administrador Unico | 04/06/2019 | |
PEZENS INDALICA SL | Administrador Solidario | 09/05/2017 | |
CHEAP CAR INDALO SL | Administrador Unico | 04/07/2016 | |
FUSION MOJACAR SL | Socio Unico | 01/04/2013 | |
FUSION MOJACAR SL | Administrador Unico | 01/04/2013 |
VINCULACIONES DE ZAMORA BARON PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORA BARON PEDRO
Empresa: GESTION URBANISTICAS DE MOJACAR SL
Administrador Mancomunado
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 218, S 8, H AL 18792, I/A 2 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-04
Empresa: CONSTRUCTORA FUSION MOJACAR 2019 SL
Administrador Unico
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 21, S 8, H AL 50578, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-04
Empresa: CONSTRUCTORA FUSION MOJACAR 2019 SL
Socio Único
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 21, S 8, H AL 50578, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-04
Empresa: SHATEZA SL
Administrador Mancomunado
- Shatford Matthew James
- Suanes Lopez Enrique
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 165, S 8, H AL 48552, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-04
Empresa: SHATEZA SL
Administrador Mancomunado
- Shatford Matthew James
- Suanes Lopez Enrique
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 164, S 8, H AL 48552, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-04
Empresa: PEZENS INDALICA SL
Administrador Solidario
- Suanes Lopez Enrique
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 41, S 8, H AL 47531, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-04
Empresa: G3 HUERCAL OVERA SL
Administrador Unico
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 68, S 8, H AL 42011, I/A 3 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-04
Empresa: CHEAP CAR INDALO SL
Administrador Unico
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 121, S 8, H AL 46235, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-04
Empresa: G3 HUERCAL OVERA SL
Administrador Unico
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 68, S 8, H AL 42011, I/A 2 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-04
Empresa: FUSION NIGHT MOJACAR SL
Administrador Unico
- Zamora Baron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 76, S 8, H AL 40974, I/A 1 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-04
VER MAS ACTOS
Información de ZAMORA BARON PEDRO
Mostramos los datos de ZAMORA BARON PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORA BARON PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos