ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO
Informe ejecutivo de ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS KISER SL | Apoderado | 21/07/2014 | |
SORKIK TRANS SL | Apoderado | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO
Empresa: TRANS KISER SL
Apoderado
- Zambrano Lopez Francisco-rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 89, S 8, H M 500889, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: TRANS KISER SL
Administrador Unico
- Zambrano Lopez Francisco-rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 88, S 8, H M 500889, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Empresa: SORKIK TRANS SL
Apoderado
- Zambrano Lopez Francisco-rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30926 , F 114, S 8, H M 556634, I/A 2 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: TRANS KISER SL
Administrador Unico
- Zambrano Lopez Francisco-rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 85, S 8, H M 500889, I/A 1 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Información de ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO
Mostramos los datos de ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMBRANO LOPEZ FRANCISCO-ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos