ZAMBRANO CASTEJON DELFIN
Informe ejecutivo de ZAMBRANO CASTEJON DELFIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZAMBRANO CASTEJON DELFIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZANOVA SA | Administrador Solidario | 26/06/2024 | |
SUMINISTROS GENERALES DE ALIMENTACION SA | Administrador Solidario | 06/05/2024 |
VINCULACIONES DE ZAMBRANO CASTEJON DELFIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMBRANO CASTEJON DELFIN
Empresa: AZANOVA SA
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 9564, I/A 10 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: AZANOVA SA
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 9564, I/A 10 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973 , F 143, S 8, H B 56578, I/A 15 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973 , F 143, S 8, H B 56578, I/A 15 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973 , F 117, S 8, H B 56578, I/A 14 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973 , F 117, S 8, H B 56578, I/A 14 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: AZANOVA SA
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20703 , F 55, S 8, H B 9564, I/A 8 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Empresa: AZANOVA SA
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20703 , F 55, S 8, H B 9564, I/A 8 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973 , F 117, S 8, H B 56578, I/A 13 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Administrador Solidario
- Zambrano Castejon Delfin
- Zambrano Castejon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973 , F 117, S 8, H B 56578, I/A 13 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
VER MAS ACTOS
Información de ZAMBRANO CASTEJON DELFIN
Mostramos los datos de ZAMBRANO CASTEJON DELFIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMBRANO CASTEJON DELFIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos