ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS
Informe ejecutivo de ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERTIFICADORA ORGANICA DEL CAÑAMO SL | Administrador Unico | 09/04/2021 | |
CERTIFICADORA ORGANICA DEL CAÑAMO SL | Socio Unico | 09/04/2021 | |
GREEN PARTNERS TRAVEL SL | Administrador Solidario | 05/03/2020 | |
GREEN PARTNER SEEDS SL | Administrador Solidario | 21/02/2019 | |
CANNA-TEA SL | Socio Unico | 22/06/2016 | |
CANNA-TEA SL | Administrador Unico | 22/06/2016 | |
FENORGANIC EUROPA SL | Socio Unico | 09/01/2015 | |
FENORGANIC EUROPA SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS
Empresa: CERTIFICADORA ORGANICA DEL CAÑAMO SL
Administrador Unico
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6025, L 4932, F 223, S 8, H MA160425, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-29
Empresa: CERTIFICADORA ORGANICA DEL CAÑAMO SL
Socio Único
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6025, L 4932, F 223, S 8, H MA160425, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-29
Empresa: GREEN PARTNERS TRAVEL SL
Administrador Solidario
- R. R. K.
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928, L 4835, F 183, S 8, H MA155148, I/A 1 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-29
Empresa: GREEN PARTNER SEEDS SL
Administrador Solidario
- Alonso Nuñez Ignacio Rodrigo
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5813, L 4720, F 75, S 8, H MA149395, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Empresa: CANNA-TEA SL
Administrador Unico
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 4436, F 69, S 8, H MA134803, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-29
Empresa: CANNA-TEA SL
Socio Único
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 4436, F 69, S 8, H MA134803, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-29
Empresa: EXCLUSIVAS VERACRUZ SL
Administrador Unico
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334, L 4241, F 188, S 8, H MA125345, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-29
Empresa: FENORGANIC EUROPA SL
Administrador Unico
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5355, L 4262, F 213, S 8, H MA126250, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-29
Empresa: FENORGANIC EUROPA SL
Socio Único
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5355, L 4262, F 213, S 8, H MA126250, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-29
Empresa: EXCLUSIVAS VERACRUZ SL
Administrador Unico
- Zambrana Martin Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334, L 4241, F 186, S 8, H MA125345, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-29
VER MAS ACTOS
Información de ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS
Mostramos los datos de ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMBRANA MARTIN FRANCISCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos