ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA
Informe ejecutivo de ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IN&OUT - MAGIC MUSIC SL | Apoderado | 22/02/2024 | |
IN&OUT-MUSIKAZ BLAI AIE | Apoderado | 22/02/2024 | |
IN&OUT WE LOVE MUSIC SL | Apoderado | 20/02/2024 | |
IN & OUT MUSIC LIVE AIE | Socio Miembr | 21/01/2021 | |
IN & OUT MUSIC LIVE AIE | Administrador Solidario | 21/01/2021 |
VINCULACIONES DE ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA
Empresa: IN&OUT-MUSIKAZ BLAI AIE
Apoderado
- Zamarbide Bacaicoa Ana Maria
- Zamarbide Bacaicoa Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6252 , F 70, S 8, H BI 82385, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-48
Empresa: IN&OUT - MAGIC MUSIC SL
Apoderado
- Zamarbide Bacaicoa Ana Maria
- Zamarbide Bacaicoa Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6252 , F 58, S 8, H BI 82382, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-48
Empresa: IN&OUT WE LOVE MUSIC SL
Apoderado
- Zamarbide Bacaicoa Ana Maria
- Zamarbide Bacaicoa Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6225 , F 180, S 8, H BI 87859, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-48
Empresa: IN & OUT MUSIC LIVE AIE
Administrador Solidario
- BASOA PRODUCCIONES SL
- Zamarbide Bacaicoa Ana Maria
Representante
Socio Miembr
- BASOA PRODUCCIONES SL
- Zamarbide Bacaicoa Ana Maria
- Zamarbide Bacaicoa Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41287 , F 203, S 8, H M 731833, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: IN-OUT NAVARRA SL
Administrador Mancomunado
- Zamarbide Bacaicoa Ana Maria
- Zamarbide Bacaicoa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 218, S 8, H NA 16672, I/A B (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-31
Información de ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA
Mostramos los datos de ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMARBIDE BACAICOA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos