ZAMACOIS CASAS JOAQUIM
Informe ejecutivo de ZAMACOIS CASAS JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAMACOIS CASAS JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORRALLA INVEST SL | Apoderado Solidario | 21/08/2024 | |
KEYSTONE LEVEL SL | Administrador Solidario | 13/02/2024 | |
REINA DE TREBOL SL | Administrador Solidario | 12/05/2023 | |
LOS PROYECTOS DE MARIA SL | Administrador Unico | 25/08/2021 | |
SUMMIT RESIDENTIAL SL | Apoderado Solidario | 09/08/2019 | |
SUMMIT RESIDENTIAL SL | Administrador Mancomunado | 29/07/2019 | |
SUMMIT VENTURE PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 05/04/2019 | |
SUMMIT CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2018 | |
SUMMIT VENTURE PARTNERS SL | Administrador Mancomunado | 27/04/2018 | |
BLACKTIP CAPITAL SL | Administrador Unico | 20/12/2017 |
VINCULACIONES DE ZAMACOIS CASAS JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMACOIS CASAS JOAQUIM
Empresa: MORRALLA INVEST SL
Apoderado Solidario
- De Benito Roca Alberto
- De Benito Roca Alfonso
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619510, I/A 2 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Empresa: KEYSTONE LEVEL SL
Administrador Solidario
- Nicoletta Acerbi
- Sanchez Guisado Silvia
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48821 , F 135, S 8, H B 597501, I/A 3 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Empresa: KEYSTONE LEVEL SL
Administrador Mancomunado
- Nicoletta Acerbi
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48821 , F 135, S 8, H B 597501, I/A 3 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-08
Empresa: KEYSTONE LEVEL SL
Administrador Mancomunado
- Nicoletta Acerbi
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48821 , F 134, S 8, H B 597501, I/A 2 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: LARGO LAGRANDE SL
Administrador Solidario
- Malet Camin Patricia
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48781 , F 64, S 8, H B 595943, I/A 1 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Liquidador
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47667 , F 144, S 8, H B 558794, I/A 3 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Administrador Unico
- Zamacois Casas Joaquim
Liquidador
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47667 , F 144, S 8, H B 558794, I/A 3 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: LOS PROYECTOS DE MARIA SL
Administrador Unico
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47970 , F 49, S 8, H B 567876, I/A 1 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-08
Administrador Unico
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47667 , F 143, S 8, H B 558794, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: SUMMIT RESIDENTIAL SL
Apoderado Solidario
- Zamacois Casas Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46995 , F 212, S 8, H B 537626, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-08
VER MAS ACTOS
Información de ZAMACOIS CASAS JOAQUIM
Mostramos los datos de ZAMACOIS CASAS JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMACOIS CASAS JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos