ZALVE LEON VICENTE
Informe ejecutivo de ZALVE LEON VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ZALVE LEON VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZALVE LEON VICENTE
Apoderado
- Castaño Martin Miguel Angel
- Fischer Kai Christian
- Zalve Leon Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39315 , F 151, S 8, H M 550841, I/A 21 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Apoderado Solidario
- Zalve Leon Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39315 , F 147, S 8, H M 550841, I/A 20 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: ALERGOVET SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Zapatero Maria Del Carmen
- Zalve Leon Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12171 , F 51, S 8, H M 192347, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Información de ZALVE LEON VICENTE
Mostramos los datos de ZALVE LEON VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZALVE LEON VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos