ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGMA GESTION UNIVERSITARIA AIE | MRO.COMS.EJE | 16/03/2017 | |
SIGMA GESTION UNIVERSITARIA AIE | Consejero | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER
Consejero
- Arnaiz Tovar Maria Paloma
- Badia Pujol Jaume
- Zaloña Saldaña Francisco Javier
MRO.COMS.EJE
- Badia Pujol Jaume
- Zaloña Saldaña Francisco Javier
PRE.COMS.EJE
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42834 , F 202, S 8, H B 158109, I/A 50 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-08
Consejero
- Albaizar Fernandez Alfredo
- Garrido Iserte Ruben
- Miguel San Jose Daniel
- Zaloña Saldaña Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28943 , F 160, S 8, H M 133579, I/A 81 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: SIGMA GESTION UNIVERSITARIA AIE
Consejero
MRO.COMS.EJE
- Badia Pujol Jaume
- Romero Roldan Joaquin
- Zaloña Saldaña Francisco Javier
PRE.COMS.EJE
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 89, S 8, H B 158109, I/A 43 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Consejero
- Zaloña Saldaña Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28943 , F 157, S 8, H M 133579, I/A 70 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: SIGMA GESTION UNIVERSITARIA AIE
Consejero
- Zaloña Saldaña Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 85, S 8, H B 158109, I/A 37 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-08
Información de ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZALOÑA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos