ZALDUA PICAZO MANUEL
Informe ejecutivo de ZALDUA PICAZO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZALDUA PICAZO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NA&ME DISTRIBUCIONES SL | Apoderado | 07/12/2011 | 21/05/2021 |
PESCADOS ATLANTERRANEO SL | Administrador Solidario | 11/04/2014 | 22/05/2014 |
VINCULACIONES DE ZALDUA PICAZO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZALDUA PICAZO MANUEL
Empresa: PESCADOS ATLANTERRANEO SL
Administrador Solidario
- Zaldua Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 167, S 8, H CA 46302, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-11
Empresa: PESCADOS ATLANTERRANEO SL
Administrador Solidario
- Acedo Alvarez Raul
- Martinez Perez Jose Manuel
- Zaldua Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 166, S 8, H CA 46302, I/A 1 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-11
Empresa: NA&ME DISTRIBUCIONES SL
Apoderado
- Zaldua Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 161, S 8, H CA 42622, I/A 2 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-11
Información de ZALDUA PICAZO MANUEL
Mostramos los datos de ZALDUA PICAZO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZALDUA PICAZO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos