ZALBA ARGOTE RICARDO
Informe ejecutivo de ZALBA ARGOTE RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZALBA ARGOTE RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIALA VIDRIO SA | Apoderado Solidario | 31/12/2018 | 08/07/2020 |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado | 12/04/2012 |
VINCULACIONES DE ZALBA ARGOTE RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZALBA ARGOTE RICARDO
Empresa: AIALA VIDRIO SA
Apoderado Solidario
- Zalba Argote Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667 , F 39, S 8, H VI 11230, I/A 39 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-01
Empresa: AIALA VIDRIO SA
Apoderado Solidario
- Zalba Argote Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 181, S 8, H VI 11230, I/A 33 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-10-01
Empresa: ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Zalba Argote Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27667 , F 25, S 8, H M 335088, I/A 66 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Información de ZALBA ARGOTE RICARDO
Mostramos los datos de ZALBA ARGOTE RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZALBA ARGOTE RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos