ZAHINEY FEDCHUK OLEH
Informe ejecutivo de ZAHINEY FEDCHUK OLEH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAHINEY FEDCHUK OLEH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRPIN COMFORT LIFE 2000 SL | Apoderado | 09/08/2017 | 24/07/2024 |
VIRGIN DEVELOPMENT MALLORCA SL | Administrador Unico | 22/02/2023 | 26/10/2023 |
VINCULACIONES DE ZAHINEY FEDCHUK OLEH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAHINEY FEDCHUK OLEH
Empresa: IRPIN COMFORT LIFE 2000 SL
Apoderado
- Zahiney Fedchuk Oleh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 81884, I/A 4 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-07
Empresa: VIRGIN DEVELOPMENT MALLORCA SL
Administrador Unico
- Zahiney Fedchuk Oleh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 3, S 8, H PM 94539, I/A 5 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-07
Empresa: VIRGIN DEVELOPMENT MALLORCA SL
Administrador Unico
- Zahiney Fedchuk Oleh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962 , F 167, S 8, H PM 94539, I/A 2 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-07
Empresa: IRPIN COMFORT LIFE 2000 SL
Apoderado
- Zahiney Fedchuk Oleh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715 , F 91, S 8, H PM 81884, I/A 2 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-07
Información de ZAHINEY FEDCHUK OLEH
Mostramos los datos de ZAHINEY FEDCHUK OLEH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAHINEY FEDCHUK OLEH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos