ZAHID JAWYENA
Informe ejecutivo de ZAHID JAWYENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAHID JAWYENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ANTIGUA PORT SAPLAYA SL | Socio Unico | 09/06/2017 | |
LA ANTIGUA PORT SAPLAYA SL | Administrador Unico | 09/06/2017 |
VINCULACIONES DE ZAHID JAWYENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAHID JAWYENA
Empresa: KEBAB PORT-SAPLAYA SL
Administrador Unico
- Zahid Jawyena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10399, L 7680, F 173, S 8, H V 179002, I/A 2 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-46
Empresa: KEBAB PORT-SAPLAYA SL
Administrador Unico
- Zahid Jawyena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10399, L 7680, F 171, S 8, H V 179002, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Empresa: KEBAB PORT-SAPLAYA SL
Socio Único
- Zahid Jawyena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10399, L 7680, F 171, S 8, H V 179002, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Empresa: LA ANTIGUA PORT SAPLAYA SL
Administrador Unico
- Zahid Jawyena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10259, L 7541, F 202, S 8, H V 175462, I/A 2 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
Empresa: LA ANTIGUA PORT SAPLAYA SL
Administrador Mancomunado
- Lanaquera Viñerta Juan Vicente
- Zahid Jawyena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10259, L 7541, F 202, S 8, H V 175462, I/A 2 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
Empresa: LA ANTIGUA PORT SAPLAYA SL
Socio Único
- Zahid Jawyena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10259, L 7541, F 202, S 8, H V 175462, I/A 2 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
Empresa: LA ANTIGUA PORT SAPLAYA SL
Administrador Mancomunado
- Lanaquera Viñerta Juan Vicente
- Zahid Jawyena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10259, L 7541, F 201, S 8, H V 175462, I/A 1 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-46
Información de ZAHID JAWYENA
Mostramos los datos de ZAHID JAWYENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAHID JAWYENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos