ZAFORAS ADROGUER SALVADOR
Informe ejecutivo de ZAFORAS ADROGUER SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAFORAS ADROGUER SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IAKARE FUND SL | Administrador Solidario | 19/12/2022 | |
MAREOTINVEST SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
INVERSIONES HABITAT MALGRAT SL | Administrador Solidario | 23/02/2021 | |
CORPORACIO PRIMER MALGRAT IMMOBILIAR SL | Administrador Solidario | 23/02/2021 | |
RESIDENCIAL PLA DE LES TERRERES SL | Administrador Solidario | 01/09/2017 | |
CORPORACIO PRIMER MALGRAT IMMOBILIAR SL | Apoderado Solidario | 20/06/2014 | |
MAREOTINVEST SL | Apoderado Solidario | 25/02/2014 | |
INVERSIONES HABITAT MALGRAT SL | Apoderado | 05/09/2012 |
VINCULACIONES DE ZAFORAS ADROGUER SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAFORAS ADROGUER SALVADOR
Empresa: IAKARE FUND SL
Administrador Solidario
- Heredia Montero Maria Isabel
- Zaforas Adroguer Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 157, S 8, H B 153721, I/A 12 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: IAKARE FUND SL
Administrador Solidario
- Zaforas Adroguer Salvador
- Zaforas Crosas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 157, S 8, H B 153721, I/A 12 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: MAREOTINVEST SL
Administrador Unico
- Zaforas Adroguer Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30631 , F 172, S 8, H B 176717, I/A 10 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
Empresa: MAREOTINVEST SL
Administrador Mancomunado
- Zaforas Adroguer Salvador
- Zaforas Crosas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30631 , F 172, S 8, H B 176717, I/A 10 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
Empresa: INVERSIONES HABITAT MALGRAT SL
Administrador Solidario
- Heredia Montero Maria Isabel
- Zaforas Adroguer Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42742 , F 113, S 8, H B 189853, I/A 10 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Empresa: INVERSIONES HABITAT MALGRAT SL
Administrador Mancomunado
- Heredia Montero Maria Isabel
- Zaforas Adroguer Salvador
- Zaforas Crosas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42742 , F 113, S 8, H B 189853, I/A 10 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Administrador Solidario
- Heredia Montero Maria Isabel
- Zaforas Adroguer Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31414 , F 42, S 8, H B 188925, I/A 6 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Administrador Mancomunado
- Zaforas Adroguer Salvador
- Zaforas Crosas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31414 , F 42, S 8, H B 188925, I/A 6 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: IAKARE FUND SL
Administrador Solidario
- Zaforas Adroguer Salvador
- Zaforas Crosas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 156, S 8, H B 153721, I/A 11 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Empresa: RESIDENCIAL PLA DE LES TERRERES SL
Administrador Solidario
- Zaforas Adroguer Salvador
- Zaforas Crosas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38087 , F 105, S 8, H B 318130, I/A 3 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-08
VER MAS ACTOS
Información de ZAFORAS ADROGUER SALVADOR
Mostramos los datos de ZAFORAS ADROGUER SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAFORAS ADROGUER SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos