ZAERA BLANCO MIGUEL
Informe ejecutivo de ZAERA BLANCO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZAERA BLANCO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGALCONSULT SA | Presidente | 14/06/2023 | |
LEGALCONSULT SA | Consejero Delegado | 08/08/2019 | |
LEGALCONSULT SA | Consejero | 08/08/2019 | |
MENAPAZ SA | M.Supl.C.Liq | 05/01/2016 | |
JURECONSULT SA | Consejero Delegado Solidario | 24/05/2013 | |
JURECONSULT SA | Vicesecret. | 24/05/2013 | |
JURECONSULT SA | Consejero | 24/05/2013 |
VINCULACIONES DE ZAERA BLANCO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAERA BLANCO MIGUEL
Empresa: LEGALCONSULT SA
Consejero
Presidente
- Zaera Blanco Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 81, S 8, H M 78785, I/A 11 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: LEGALCONSULT SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Zaera Blanco Miguel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 81, S 8, H M 78785, I/A 11 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: LEGALCONSULT SA
Consejero Delegado
- Toro Martin Ramon
- Zaera Blanco Jose Ignacio
- Zaera Blanco Miguel
- Zaera Blanco Salvador
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Zaera Blanco Miguel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 80, S 8, H M 78785, I/A 10 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: LEGALCONSULT SA
Consejero Delegado Solidario
- Ramon Toro Marin
- Toro Marin Ramon
- Zaera Blanco Jose Ignacio
- Zaera Blanco Miguel
- Zaera Blanco Salvador
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Toro Marin Ramon
- Zaera Blanco Miguel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 80, S 8, H M 78785, I/A 10 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: JURECONSULT SA
Consejero Delegado Solidario
- Zaera Blanco Beatriz
- Zaera Blanco Jose Ignacio
- Zaera Blanco Miguel
- Zaera Blanco Salvador
Consejero
- Zaera Blanco Beatriz
- Zaera Blanco Jose Ignacio
- Zaera Blanco Miguel
- Zaera Blanco Salvador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Zaera Blanco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 156, S 8, H M 49444, I/A 12 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: MENAPAZ SA
M.Supl.C.Liq
- Zaera Blanco Miguel
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 177, S 3, H 1679, I/A 8 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-06
Empresa: LEGALCONSULT SA
Consejero Delegado Solidario
- Toro Marin Ramon
- Toro Marin Ramon
- Zaera Blanco Jose Ignacio
- Zaera Blanco Miguel
- Zaera Blanco Salvador
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Toro Marin Ramon
- Zaera Blanco Miguel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 80, S 8, H M 78785, I/A 9 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: JURECONSULT SA
Consejero Delegado Solidario
- Zaera Blanco Beatriz
- Zaera Blanco Jose Ignacio
- Zaera Blanco Miguel
- Zaera Blanco Salvador
Consejero
- Zaera Blanco Beatriz
- Zaera Blanco Jose Ignacio
- Zaera Blanco Miguel
- Zaera Blanco Salvador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Zaera Blanco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 156, S 8, H M 49444, I/A 11 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
Información de ZAERA BLANCO MIGUEL
Mostramos los datos de ZAERA BLANCO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAERA BLANCO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos