ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE
Informe ejecutivo de ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE SA | Consejero | 22/07/2014 | 29/04/2021 |
HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SL | Apoderado | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE
Empresa: CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE SA
Consejero
- Zabarte Martinez De Aguirre Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33741 , F 155, S 8, H M 61037, I/A 61 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE SA
Consejero
- Espinosa Sanchez Vallejo Manuel
- Garcia Fernandez Antonio
- Lopez Andres Mariano
- Osorio Albaladejo Jose-maria
- Riego Vila Juan Francisco
- Zabarte Martinez De Aguirre Jorge
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33741 , F 153, S 8, H M 61037, I/A 59 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE SA
Auditor
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 208, S 8, H M 61037, I/A 49 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 208, S 8, H M 61037, I/A 49 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Amaro Janicas Carlos Manuel
- Amaro Janicas Carlos Manuel
- Ann George Gloria
- Azurmendi Rodriguez Jose Antonio
- BANCO SANTANDER SA
- Barcons Vilardell Mercedes
- Birch Tecnology Limited
- Bonet Arques Julio
- Bonet Arques Julio
- Chase Manhattan Bank
- Cintado Barroso Almudena
- Cirarda Sasia Jose Maria
- Costelloe Cormac
- Costelloe Cormac
- Duarri Canovas Joan
- Estevez Casal Maria De Los Angeles
- Estevez Casal Maria De Los Angeles
- Goma Torrellas Rafael
- Gomez Prats Maria Concepcion
- Keaney Colin
- Keaney Colin
- Lacunza Hernandez Rosa
- Legorburo Serra Jose
- Martinez Adrados Miguel Angel
- Martinez Gomez Maria Rocio
- Mcloughlin Ciara
- Morell Galvez Marta Maria
- Navarro Atienza Rebeca
- Perez Calero Luis Ignacio
- Perez Calvo Dolores
- Perez Calvo Dolores
- Pie Jordi
- Prestamo Casado Marta
- Ribas Riera Maria Africa
- Rodriguez Belmonte Miquel
- Rolfi Rittgers Maria Rita
- Rubio Ruiz Juan Ramon
- Sabadias Lopez Canadilla Susana
- Segura Somolinos Pedro Luis
- Sheeran Paul
- Sheeran Paul
- Suarez Tortajada Maria
- Tavera Salvador Fernando
- Velez Franes Arturo
- Vieira Do Passo Rui Manuel
- Zabarte Martinez De Aguirre Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28900 , F 100, S 8, H M 47530, I/A 388 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Información de ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE
Mostramos los datos de ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABARTE MARTINEZ DE AGUIRRE JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos