ZABALZA INDA PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de ZABALZA INDA PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZABALZA INDA PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZMIL PARTICIPADAS SL | Presidente | 28/02/2020 | |
ZMIL PARTICIPADAS SL | Consejero | 28/02/2020 | |
ZMIL PARTICIPADAS SL | Apoderado | 28/02/2020 | |
HOTELES Y GESTION SA | Consejero | 06/07/2016 | |
HOTELES Y GESTION SA | Consejero | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE ZABALZA INDA PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALZA INDA PEDRO MARIA
Empresa: HOTELES Y GESTION SA
Consejero
- Sagarra Aller Jesus Francisco
- Zabalza Inda Pedro Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649 , F 125, S 8, H HU 13319, I/A 11 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-22
Empresa: ZMIL PARTICIPADAS SL
Apoderado
- Morras Labarta Maria Josefina
- Zabalza Inda Pedro Maria
- Zabalza Morras Elena
- Zabalza Morras Isabel
- Zabalza Morras Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 3, S 8, H NA 39352, I/A 2 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-31
Empresa: ZMIL PARTICIPADAS SL
Consejero
- Morras Labarta Maria Josefina
- Zabalza Inda Pedro Maria
- Zabalza Morras Elena
- Zabalza Morras Isabel
- Zabalza Morras Pedro Miguel
Presidente
- Zabalza Inda Pedro Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 1, S 8, H NA 39352, I/A 1 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-31
Empresa: FRILAC SA
Consejero
- Aguinaga Guezala Ramon
- Zabalza Inda Pedro Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Zabalza Inda Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 169, S 8, H NA 5090, I/A 64 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-31
Empresa: HOTELES Y GESTION SA
Consejero
- Sagarra Aller Jesus Francisco
- Zabalza Inda Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41508 , F 74, S 8, H B 387320, I/A 143 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: SOLUCIONES GASTRONOMICAS C.M.M. SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 86, S 8, H NA 24283, I/A 15 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-31
Empresa: FRILAC SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Zabalza Inda Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 168, S 8, H NA 5090, I/A 60 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-31
Empresa: FRILAC SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Zabalza Inda Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 168, S 8, H NA 5090, I/A 60 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-31
Empresa: SOLUCIONES GASTRONOMICAS C.M.M. SL
Consejero Delegado
- Aguinaga Guezala Cipriano Ramon
- Zabalza Inda Pedro Maria
Consejero
Presidente
- Zabalza Inda Pedro Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 86, S 8, H NA 24283, I/A 13 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-31
Empresa: HOTELES Y GESTION SA
Consejero
- Calmache Benedicto Angel
- Sagarra Aller Jesus Francisco
- Zabalza Inda Pedro Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41508 , F 69, S 8, H B 387320, I/A 133 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-08
VER MAS ACTOS
Información de ZABALZA INDA PEDRO MARIA
Mostramos los datos de ZABALZA INDA PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALZA INDA PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos