ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EOSORIA AIRE SL | Apoderado Solidario | 26/07/2011 | 12/05/2015 |
DESARROLLOS ENERGETICOS DEL VAL SL | Apoderado Solidario | 24/02/2011 | 18/02/2015 |
VINCULACIONES DE ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES
Empresa: EOSORIA AIRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 133, F 141, S 8, H SO 3227, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-42
Empresa: DESARROLLOS ENERGETICOS DEL VAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alonso Rodriguez Iñigo
- Alvarez Ibañez Gorka
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Dominguez Fuentes Luis Fernando
- Garcia Perez Javier
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Madurga Mayor Idoia
- Mallo Caño Luis
- Martinez Riaza Fernando
- Migoya Vargas Jose Luis
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Vargas Mato Carolina Debora
- Zabalza Estebez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 131, F 194, S 8, H SO 3183, I/A 8 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-42
Empresa: EOSORIA AIRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alonso Rodriguez Iñigo
- Alvarez Ibañez Gorka
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Astiz Barrenechea Unai
- Calvo Hernaez Cesar
- Canales Abaitua Pablo
- De La Peña Carreton Jorge
- Garcia Perez Javier
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Madurga Mayor Idoia
- Mallo Caño Luis
- Martinez Riaza Fernando
- Migoya Vargas Jose Luis
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Taranco Zabala Eneko
- Vargas Mato Carolina Debora
- Zabalza Estebez Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 133, F 136, S 8, H SO 3227, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-42
Empresa: DESARROLLOS ENERGETICOS DEL VAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alonso Rodriguez Iñigo
- Alvarez Ibañez Gorka
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Canales Abaitua Pablo
- Dominguez Fuentes Luis Fernando
- Garcia Perez Javier
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Madurga Mayor Idoia
- Mallo Caño Luis
- Martinez Riaza Fernando
- Migoya Vargas Jose Luis
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Varga Mato Carolina Debora
- Zabalza Estebez Mercedes
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 131, F 194, S 8, H SO 3183, I/A 3 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-42
Información de ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES
Mostramos los datos de ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALZA ESTEBEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos