ZABALA MONTOYA ELENA
Informe ejecutivo de ZABALA MONTOYA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZABALA MONTOYA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMQ ANATOMIA PATOLOGICA SL | Apoderado | 24/02/2021 |
VINCULACIONES DE ZABALA MONTOYA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALA MONTOYA ELENA
Empresa: IMQ ANALITICAS SL
Apoderado
- Zabala Montoya Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4121 , F 222, S 8, H BI 32809, I/A 24 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-48
Empresa: IMQ ANALITICAS SL
Apoderado
- Zabala Montoya Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4121 , F 220, S 8, H BI 32809, I/A 21 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-48
Empresa: IMQ ANATOMIA PATOLOGICA SL
Apoderado
- Zabala Montoya Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3196 , F 36, S 8, H BI 13317, I/A 10 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Información de ZABALA MONTOYA ELENA
Mostramos los datos de ZABALA MONTOYA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALA MONTOYA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos