ZABALA FERNANDEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de ZABALA FERNANDEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ZABALA FERNANDEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASQCARE MEDICAL EQUIPMENTS SL | Administrador Solidario | 30/11/2021 | |
HAZTEKO GRINA SL | Administrador Unico | 15/11/2021 | |
SORRISINOKIN SL | Socio Unico | 12/08/2021 | |
SORRISINOKIN SL | Administrador Unico | 12/08/2021 | |
GUICAN INVESTMENTS SL | Apoderado | 21/09/2017 | |
SUBWAY VALENCIA 2015 SL | Administrador Unico | 08/07/2015 | |
GRUPO HG INGENIERIA & MEDIOAMBIENTE SL | Administrador Solidario | 30/12/2009 | |
VALERIA CAPITAL SL | Administrador Unico | 31/08/2009 |
VINCULACIONES DE ZABALA FERNANDEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALA FERNANDEZ RAFAEL
Empresa: ROTOBASQUE SL
Administrador Unico
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359 , F 208, S 8, H BI 62157, I/A B (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Empresa: BASQCARE MEDICAL EQUIPMENTS SL
Administrador Solidario
- Lara Gonzalez Carlos
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 211, S 8, H BI 77778, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Empresa: HAZTEKO GRINA SL
Administrador Unico
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6043 , F 204, S 8, H BI 77737, I/A 1 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-48
Empresa: SORRISINOKIN SL
Administrador Unico
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6032 , F 18, S 8, H BI 77330, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-48
Empresa: SORRISINOKIN SL
Socio Único
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6032 , F 18, S 8, H BI 77330, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-48
Empresa: ROTOBASQUE SL
Administrador Unico
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5359 , F 208, S 8, H BI 62157, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: GUICAN INVESTMENTS SL
Apoderado
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5627 , F 214, S 8, H BI 68491, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-48
Empresa: SUBWAY VALENCIA 2015 SL
Administrador Unico
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9983, L 7265, F 160, S 8, H V 166062, I/A 1 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-46
Empresa: HUB SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Administrador Solidario
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5127 , F 6, S 8, H BI 56525, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-48
Empresa: HUB ADVISORY PARTNERS SL
Apoderado
- Azpiazu Galdiz Jose Ignacio
- Real De Asua Aguirrezabal Santiago
- Zabala Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5317 , F 195, S 8, H BI 61159, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-48
VER MAS ACTOS
Información de ZABALA FERNANDEZ RAFAEL
Mostramos los datos de ZABALA FERNANDEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALA FERNANDEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos