ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION
Informe ejecutivo de ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DULCES ZABALA SL | Administrador Mancomunado | 26/08/2024 | |
INTRAZAES SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2024 | |
AGROOLIVARERA ZABALA SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2024 | |
INTRAZAES SL | Apoderado Mancomunado | 22/05/2023 | |
DULCES ZABALA SL | Apoderado Mancomunado | 29/10/2014 | |
AGROOLIVARERA ZABALA SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2014 |
VINCULACIONES DE ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION
Empresa: DULCES ZABALA SL
Administrador Mancomunado
- Zabala Espiñeira Consolacion
- Zabala Espiñeira Maria
- Zabala Espiñeira Rafael
- Zabala Sanchez Noriega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 10802, I/A 11 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: INTRAZAES SL
Administrador Mancomunado
- Zabala Espiñeira Consolacion
- Zabala Espiñeira Maria
- Zabala Espiñeira Rafael
- Zabala Sanchez Noriega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139421, I/A 4 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: AGROOLIVARERA ZABALA SL
Administrador Mancomunado
- Zabala Espiñeira Consolacion
- Zabala Espiñeira Maria
- Zabala Espiñeira Rafael
- Zabala Sanchez Noriega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 95892, I/A 6 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
Empresa: INTRAZAES SL
Apoderado Mancomunado
- Zabala Espiñeira Consolacion
- Zabala Espiñeira Maria
- Zabala Espiñeira Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7409 , F 137, S 8, H SE139421, I/A 2 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-41
Empresa: DULCES ZABALA SL
Apoderado Mancomunado
- Zabala Espiñeira Consolacion
- Zabala Espiñeira Maria
- Zabala Espiñeira Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 225, S 8, H SE 10802, I/A 7 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Empresa: AGROOLIVARERA ZABALA SL
Apoderado Mancomunado
- Zabala Espiñeira Consolacion
- Zabala Espiñeira Maria
- Zabala Espiñeira Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5640 , F 12, S 8, H SE 95892, I/A 2 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Información de ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION
Mostramos los datos de ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALA ESPIÑEIRA CONSOLACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos