ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTCAR CONSULTING SL | Administrador Solidario | 28/09/2015 | |
POVEDA Y MATA SL | Administrador Solidario | 23/02/2011 |
VINCULACIONES DE ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER
Empresa: GESTION-TRAMITACION Y SOPORTE SL
Administrador Unico
- Zabala De Lamo Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37128 , F 110, S 8, H M 662704, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Empresa: GESTION-TRAMITACION Y SOPORTE SL
Administrador Unico
- Zabala De Lamo Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37128 , F 108, S 8, H M 662704, I/A 1 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: GESTCAR CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Zabala De Lamo Juan Carlos
- Zabala De Lamo Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33831 , F 186, S 8, H M 608842, I/A 1 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: POVEDA Y MATA SL
Administrador Solidario
- Zabala De Lamo Juan Carlos
- Zabala De Lamo Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15983 , F 132, S 8, H M 270381, I/A 3 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Información de ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER
Mostramos los datos de ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALA DE LAMO MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos