ZABALA BURINAGA BORJA
Informe ejecutivo de ZABALA BURINAGA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZABALA BURINAGA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONGUI SA | Consejero | 23/08/2024 | |
TALLERES DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD ZABALA SA | Administrador Unico | 24/02/2022 | |
TALLERES DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD ZABALA SA | Socio Unico | 27/01/2022 |
VINCULACIONES DE ZABALA BURINAGA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALA BURINAGA BORJA
Empresa: FONGUI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Villaverde Urquizu Iñigo
- Zabala Burinaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 6697, I/A 29 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
Administrador Unico
- Zabala Burinaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 62, S 8, H SS 5913, I/A 10 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Administrador Solidario
- Martinez Gracia Javier-maria
- Zabala Burinaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 62, S 8, H SS 5913, I/A 10 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Socio Único
- Zabala Burinaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 62, S 8, H SS 5913, I/A 9 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-20
Administrador Solidario
- Martinez Gracia Javier-maria
- Zabala Burinaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 62, S 8, H SS 5913, I/A 8 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Administrador Solidario
- Martinez Gracia Javier-maria
- Zabala Burinaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 61, S 8, H SS 5913, I/A 7 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-20
Administrador Solidario
- Martinez Gracia Javier-maria
- Zabala Burinaga Borja
- Zabala Diaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 61, S 8, H SS 5913, I/A 7 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-20
Información de ZABALA BURINAGA BORJA
Mostramos los datos de ZABALA BURINAGA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALA BURINAGA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos