ZABALA AZNAR MARIA ROSA
Informe ejecutivo de ZABALA AZNAR MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZABALA AZNAR MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIA PRIMA M&M SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2024 | |
ANGUS SAN CARLOS SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2024 | |
ORIGEN COLOMBIA SL | Administrador Mancomunado | 25/07/2024 | |
CHURRASCO MELONERAS SL | Administrador Mancomunado | 25/07/2024 | |
CHURRASCO MELONERAS SL | Apoderado | 24/07/2024 | |
AZGILAMU SL | Administrador Mancomunado | 02/05/2024 | |
AZGILAMU SL | Apoderado | 06/09/2010 |
VINCULACIONES DE ZABALA AZNAR MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZABALA AZNAR MARIA ROSA
Empresa: ANGUS SAN CARLOS SL
Administrador Mancomunado
- Gil Vargas Jhon-mario
- Zabala Aznar Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 45211, I/A 2 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-35
Empresa: MATERIA PRIMA M&M SL
Administrador Mancomunado
- Gil Vargas John Mario
- Zabala Aznar Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 49826, I/A 2 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-35
Empresa: ORIGEN COLOMBIA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Vargas Jhon-mario
- Zabala Aznar Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 48235, I/A 2 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-35
Empresa: CHURRASCO MELONERAS SL
Administrador Mancomunado
- Gil Vargas Jhon-mario
- Zabala Aznar Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 44691, I/A 6 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-35
Empresa: CHURRASCO MELONERAS SL
Apoderado
- Zabala Aznar Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 44691, I/A 5 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-35
Empresa: AZGILAMU SL
Administrador Mancomunado
- Gil Vargas John Mario
- Zabala Aznar Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 180, S 8, H GC 21620, I/A 7 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-35
Empresa: AZGILAMU SL
Apoderado
- Zabala Aznar Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 118, S 8, H GC 21620, I/A 5 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-35
Información de ZABALA AZNAR MARIA ROSA
Mostramos los datos de ZABALA AZNAR MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZABALA AZNAR MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos