YUSUF ARDITI
Informe ejecutivo de YUSUF ARDITI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YUSUF ARDITI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRONYCOLOR SL | Administrador Unico | 06/02/2023 | |
CLICK DESIGN BARCELONA SL | Liquidador | 30/11/2020 |
VINCULACIONES DE YUSUF ARDITI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUSUF ARDITI
Empresa: PATRONYCOLOR SL
Administrador Unico
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47384 , F 94, S 8, H B 550198, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: CLICK DESIGN BARCELONA SL
Liquidador
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42220 , F 99, S 8, H B 404556, I/A 4 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
Empresa: CLICK DESIGN BARCELONA SL
Administrador Unico
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42220 , F 99, S 8, H B 404556, I/A 4 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
Empresa: CLICK DESIGN BARCELONA SL
Administrador Unico
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42220 , F 98, S 8, H B 404556, I/A 3 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
Empresa: CLICK DESIGN BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Caroline Charlote Choque
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42220 , F 98, S 8, H B 404556, I/A 3 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
Empresa: CLICK DESIGN BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Caroline Charlote Choque
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42220 , F 98, S 8, H B 404556, I/A 2 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Empresa: COMBOX DESIGN BARCELONA SL
Administrador Unico
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40794 , F 60, S 8, H B 375307, I/A 7 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
Empresa: SUN PASSION SUNRISE SL
Administrador Unico
- Yusuf Arditi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40794 , F 58, S 8, H B 375307, I/A 2 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Información de YUSUF ARDITI
Mostramos los datos de YUSUF ARDITI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUSUF ARDITI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos