YUSTE RECUERO DANIEL
Informe ejecutivo de YUSTE RECUERO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE YUSTE RECUERO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTAGONISTAS DEL PROGRESO SL | Representante | 15/02/2019 |
VINCULACIONES DE YUSTE RECUERO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUSTE RECUERO DANIEL
Empresa: THINKING-ONLINE SL
Administrador Unico
- Yuste Recuero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24885 , F 145, S 8, H M 447989, I/A 2 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Empresa: PROTAGONISTAS DEL PROGRESO SL
Administrador Solidario
Representante
- Pintos Clapes Ignacio
- Yuste Recuero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38721 , F 141, S 8, H M 688462, I/A 1 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: DENEXTEP HOLDING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guirao Sagi Vela Joaquin Enrique
- Martinez Martinez Ana
- Yuste Recuero Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Yuste Recuero Daniel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 135, S 8, H M 282921, I/A 17 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: HOLDING PURE HEALTH SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanz Fernando
- Yuste Recuero Daniel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35702 , F 155, S 8, H M 641614, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: HOLDING PURE HEALTH SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanz Fernando
- Yuste Recuero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35702 , F 154, S 8, H M 641614, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Empresa: DENEXTEP HOLDING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guirao Sagi Vela Joaquin Enrique
- Martinez Martinez Ana
- Yuste Recuero Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Yuste Recuero Daniel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 134, S 8, H M 282921, I/A 16 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Empresa: THINKING EXPERIENCE SL
Liquidador
- Yuste Recuero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27147 , F 79, S 8, H M 489067, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Empresa: THINKING EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Yuste Recuero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27147 , F 79, S 8, H M 489067, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Empresa: DNEXTEP CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 92, S 8, H M 512519, I/A 7 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: DENEXTEP HOLDING SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28466 , F 71, S 8, H M 512519, I/A 1 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
VER MAS ACTOS
Información de YUSTE RECUERO DANIEL
Mostramos los datos de YUSTE RECUERO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUSTE RECUERO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos