YUSTE MARTINEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de YUSTE MARTINEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE YUSTE MARTINEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YUSTE TARAZONA SL | Socio Unico | 05/02/2009 | 20/02/2019 |
YUSTE TARAZONA SL | Administrador Unico | 05/02/2009 | 20/02/2019 |
YUSTE TARAZONA SL | Liquidador | 20/02/2019 | 20/02/2019 |
RAYUMA SL | Administrador Unico | 22/05/2014 | |
RAYUMA SL | Liquidador | 22/05/2014 | 22/05/2014 |
OBJETIVO 7 CONSULTING GROUP SL | Administrador Unico | 07/12/2012 | 18/02/2014 |
VINCULACIONES DE YUSTE MARTINEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUSTE MARTINEZ RAFAEL
Empresa: YUSTE TARAZONA SL
Liquidador
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 97, S 8, H A 115895, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-03
Empresa: YUSTE TARAZONA SL
Administrador Unico
- Yuste Martinez Rafael
Liquidador
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 97, S 8, H A 115895, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-03
Empresa: RAYUMA SL
Liquidador
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25729 , F 75, S 8, H M 463769, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: RAYUMA SL
Administrador Unico
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25729 , F 75, S 8, H M 463769, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: OBJETIVO 7 CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 78, S 8, H A 132540, I/A 2 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-03
Empresa: OBJETIVO 7 CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 78, S 8, H A 132540, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-03
Empresa: YUSTE TARAZONA SL
Administrador Unico
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 96, S 8, H A 115895, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-03
Empresa: YUSTE TARAZONA SL
Socio Único
- Yuste Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 96, S 8, H A 115895, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-03
Información de YUSTE MARTINEZ RAFAEL
Mostramos los datos de YUSTE MARTINEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUSTE MARTINEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos