YUSTE LOPEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de YUSTE LOPEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YUSTE LOPEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIAL YUBO SL | Apoderado Solidario | 09/02/2015 |
VINCULACIONES DE YUSTE LOPEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUSTE LOPEZ MIGUEL
Empresa: NOS PREOCUPAMOS DE SU BIENESTAR SL
Apoderado
- Yuste Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 136, S 8, H B 182122, I/A 11 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
Empresa: PATRIMONIAL YUBO SL
Apoderado Solidario
- Yuste Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31183 , F 197, S 8, H B 189654, I/A 4 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-08
Empresa: PATRIMONIAL YUBO SL
Administrador
- Yuste Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31183 , F 196, S 8, H B 189654, I/A 3 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: NOS PREOCUPAMOS DE SU BIENESTAR SL
Administrador Unico
- Yuste Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 134, S 8, H B 182122, I/A 6 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: NOS PREOCUPAMOS DE SU BIENESTAR SL
Apoderado
- Yuste Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 135, S 8, H B 182122, I/A 7 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Información de YUSTE LOPEZ MIGUEL
Mostramos los datos de YUSTE LOPEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUSTE LOPEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos