YUMI TANAKA
Informe ejecutivo de YUMI TANAKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE YUMI TANAKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA | Apoderado | 16/02/2012 | 14/08/2013 |
NISSAN MOTOR IBERICA SA | Apoderado | 14/12/2011 | 14/08/2013 |
ESTAMPACIONES METALICAS Y TRANSFORMADOS INDUSTRIALES SA | Apoderado | 13/06/2012 | 13/08/2013 |
VINCULACIONES DE YUMI TANAKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUMI TANAKA
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Apoderado
- Corral Martinez Francisco Javier
- Yumi Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 15, S 8, H B 117849, I/A 211 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-08
Empresa: NISSAN MOTOR IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42973 , F 19, S 8, H B 6364, I/A 865 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Apoderado
- Fernandez Laporta Juan
- Shishir Bhushan
- Yumi Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43226 , F 125, S 8, H B 71899, I/A 124 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Apoderado
- Yumi Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 68, S 8, H B 71899, I/A 113 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Apoderado
- Yumi Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41780 , F 119, S 8, H B 117849, I/A 190 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Empresa: NISSAN MOTOR IBERICA SA
Apoderado
- Yumi Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42973 , F 4, S 8, H B 6364, I/A 839 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Información de YUMI TANAKA
Mostramos los datos de YUMI TANAKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUMI TANAKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos