YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA
Informe ejecutivo de YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCAFUERTE SANTANA SL | Administrador Unico | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA
Empresa: GRANDES NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Yucalla Bruno Beatriz Stefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 214, S 8, H PM 66677, I/A 3 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-07
Empresa: ROCAFUERTE SANTANA SL
Administrador Unico
- Yucalla Bruno Beatriz Stefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 100, S 8, H PM 66793, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07
Empresa: GRANDES NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Yucalla Bruno Beatriz Stefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 211, S 8, H PM 66677, I/A 1 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-07
Información de YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA
Mostramos los datos de YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUCALLA BRUNO BEATRIZ STEFANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos