YUBERO SEGARRA JAVIER
Informe ejecutivo de YUBERO SEGARRA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YUBERO SEGARRA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMELIUS INTERNET SL | Secretario | 31/12/2012 | 19/11/2018 |
IMELIUS INTERNET SL | Consejero Delegado Solidario | 31/12/2012 | 19/11/2018 |
IMELIUS INTERNET SL | Consejero | 31/12/2012 | 19/11/2018 |
VOICEWARE NUBEUM SA | Apoderado | 10/01/2012 | 26/07/2012 |
VINCULACIONES DE YUBERO SEGARRA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUBERO SEGARRA JAVIER
Empresa: IMELIUS INTERNET SL
Consejero Delegado Solidario
- Comuñas Gomez Sergio
- Hidalgo Mata Raul
- Yubero Segarra Javier
Consejero
- Comuñas Gomez Sergio
- Hidalgo Mata Raul
- Manso Yague Jorge
- Yubero Segarra Javier
Presidente
Secretario
- Yubero Segarra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 216, S 8, H M 535407, I/A 10 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: IMELIUS INTERNET SL
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Yubero Segarra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 58, S 8, H M 535407, I/A 5 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Empresa: IMELIUS INTERNET SL
Consejero Delegado Solidario
- Del Rio Regidor Jorge
- Gordon Aguado Oscar
- Yubero Segarra Javier
Consejero
- Del Rio Regidor Jorge
- Gordon Aguado Oscar
- Yubero Segarra Javier
Presidente
Secretario
- Yubero Segarra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 56, S 8, H M 535407, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Empresa: VOICEWARE COMUNICACIONES SA
Apoderado
- Yubero Segarra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25790 , F 205, S 8, H M 183610, I/A 14 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Empresa: VOICEWARE COMUNICACIONES SA
Apoderado
- Yubero Segarra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11694 , F 73, S 8, H M 183610, I/A 12 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de YUBERO SEGARRA JAVIER
Mostramos los datos de YUBERO SEGARRA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUBERO SEGARRA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos