YUBERO GARCIA PURIFICACION
Informe ejecutivo de YUBERO GARCIA PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YUBERO GARCIA PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS ABERO SL | Administrador Solidario | 29/09/2014 |
VINCULACIONES DE YUBERO GARCIA PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUBERO GARCIA PURIFICACION
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Consejero
- Abad Garrido Enrique
- Campo Ochoa Inmaculada
- Yubero Garcia Purificacion
Presidente
- Yubero Garcia Purificacion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 88, S 8, H LO 13, I/A 10 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-26
Empresa: MANUFACTURAS SUENJO SA
Consejero
- Abad Garrido Enrique
- Campo Ochoa Inmaculada
- Yubero Garcia Purificacion
Presidente
- Yubero Garcia Purificacion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 195, S 8, H LO 859, I/A 13 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-26
Empresa: BUSINESS ABERO SL
Administrador Solidario
- Abad Yubero Regina Maria
- Yubero Garcia Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 61, S 8, H LO 16143, I/A 1 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-26
Empresa: MANUFACTURAS SUENJO SA
Consejero
- Abad Garrido Enrique
- Campo Ochoa Inmaculada
- Yubero Garcia Purificacion
Presidente
- Yubero Garcia Purificacion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 193, S 8, H LO 859, I/A 10 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-26
Empresa: SUELAS BISONTE SA
Consejero
- Abad Garrido Enrique
- Campo Ochoa Inmaculada
- Yubero Garcia Purificacion
Presidente
- Yubero Garcia Purificacion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 86, S 8, H LO 13, I/A 8 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-26
Información de YUBERO GARCIA PURIFICACION
Mostramos los datos de YUBERO GARCIA PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUBERO GARCIA PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos