YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN
Informe ejecutivo de YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUISE YACHT 1 LTD | R.L.C.Perma. | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN
Empresa: CRUISE YACHT OPCO LTD
R.L.C.Perma.
- Yrjovuori Timo Paavo Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 197, S 8, H PO 63150, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-36
Empresa: CRUISE YACHT 1 LTD
R.L.C.Perma.
- Yrjovuori Timo Paavo Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 102, S 8, H PO 63681, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-36
Información de YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN
Mostramos los datos de YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YRJOVUORI TIMO PAAVO KRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos