YOUNESI SAEED
Informe ejecutivo de YOUNESI SAEED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YOUNESI SAEED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXUM DIGITAL AGENCY SPAIN SL | Administrador Unico | 07/03/2013 | 20/04/2021 |
REX. AI DEVELOPMENT SL | Liquidador Unico | 09/11/2020 | 09/11/2020 |
REX. AI DEVELOPMENT SL | Socio Unico | 14/07/2017 | 09/11/2020 |
REX. AI DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 14/07/2017 | 09/11/2020 |
VINCULACIONES DE YOUNESI SAEED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YOUNESI SAEED
Empresa: ORAMON DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Younesi Saeed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9598, L 6880, F 10, S 8, H V 152874, I/A 6 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-46
Empresa: REX. AI DEVELOPMENT SL
Liquidador Unico
- Younesi Saeed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10311, L 7592, F 185, S 8, H V 177174, I/A 3 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-46
Empresa: REX. AI DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Younesi Saeed
Liquidador Unico
- Younesi Saeed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10311, L 7592, F 185, S 8, H V 177174, I/A 3 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-46
Empresa: REX. AI DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Younesi Saeed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10311, L 7592, F 183, S 8, H V 177174, I/A 1 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-46
Empresa: REX. AI DEVELOPMENT SL
Socio Único
- Younesi Saeed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10311, L 7592, F 183, S 8, H V 177174, I/A 1 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-46
Empresa: ORAMON DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Younesi Saeed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9598, L 6880, F 7, S 8, H V 152874, I/A 1 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-46
Información de YOUNESI SAEED
Mostramos los datos de YOUNESI SAEED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YOUNESI SAEED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos