YOSHIMICHI MATSUURA
Informe ejecutivo de YOSHIMICHI MATSUURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YOSHIMICHI MATSUURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA | Apoderado | 19/03/2012 | 23/10/2013 |
EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA | Secretario No Consejero | 07/06/2012 | 23/10/2013 |
EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA | Secretario | 31/05/2010 | 07/06/2012 |
EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA | Consejero | 31/05/2010 | 07/06/2012 |
EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA | Consejero Delegado | 31/05/2010 | 07/06/2012 |
VINCULACIONES DE YOSHIMICHI MATSUURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YOSHIMICHI MATSUURA
Empresa: EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA
Apoderado
- Yoshimichi Matsuura
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Yoshimichi Matsuura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 122, S 8, H B 108940, I/A 21 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-08
Empresa: EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Yoshimichi Matsuura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26871 , F 53, S 8, H B 108940, I/A 18 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Empresa: EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA
Consejero Delegado
- Yoshimichi Matsuura
Consejero
- Yoshimichi Matsuura
Secretario
- Yoshimichi Matsuura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26871 , F 53, S 8, H B 108940, I/A 18 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Empresa: EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA
Apoderado
- Yoshimichi Matsuura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26871 , F 52, S 8, H B 108940, I/A 17 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Empresa: EURUS ENERGIAS RENOVABLES SA
Consejero Delegado
- Junichi Tsuruta
- Kunihiko Okuma
- Yoshimichi Matsuura
Consejero
- Yoshimichi Matsuura
Secretario
- Yoshimichi Matsuura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26871 , F 51, S 8, H B 108940, I/A 14 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Información de YOSHIMICHI MATSUURA
Mostramos los datos de YOSHIMICHI MATSUURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YOSHIMICHI MATSUURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos