YOO HYEJEONG
Informe ejecutivo de YOO HYEJEONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YOO HYEJEONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTABA SL | Administrador Unico | 19/11/2014 | 08/01/2021 |
RENYER & YOU SL | Administrador Unico | 09/04/2013 | 03/12/2015 |
RENYER & YOU SL | Liquidador | 03/12/2015 | 03/12/2015 |
VINCULACIONES DE YOO HYEJEONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YOO HYEJEONG
Empresa: MUTABA SL
Administrador Unico
- Yoo Hyejeong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 153, S 8, H T 12812, I/A 11 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-43
Empresa: RENYER & YOU SL
Liquidador
- Yoo Hyejeong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 100, S 8, H T 45265, I/A 3 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-43
Empresa: RENYER & YOU SL
Administrador Unico
- Yoo Hyejeong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 100, S 8, H T 45265, I/A 3 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-43
Empresa: MUTABA SL
Administrador Unico
- Yoo Hyejeong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 152, S 8, H T 12812, I/A 10 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-43
Empresa: RENYER & YOU SL
Administrador Unico
- Yoo Hyejeong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 98, S 8, H T 45265, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-43
Información de YOO HYEJEONG
Mostramos los datos de YOO HYEJEONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YOO HYEJEONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos