YLLERA DE LA CONCHA MANUEL
Informe ejecutivo de YLLERA DE LA CONCHA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YLLERA DE LA CONCHA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTO AGENCIA COBERTURA SL | Administrador Solidario | 07/01/2014 | |
MIRANDO AL PAJARITO SL | Administrador Unico | 08/05/2009 | 06/05/2013 |
VINCULACIONES DE YLLERA DE LA CONCHA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YLLERA DE LA CONCHA MANUEL
Empresa: FOTO AGENCIA COBERTURA SL
Administrador Solidario
- Rojas Maza Alberto
- Yllera De La Concha Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17790 , F 135, S 8, H M 306824, I/A 2 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Empresa: MIRANDO AL PAJARITO SL
Administrador Unico
- Yllera De La Concha Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26697 , F 41, S 8, H M 481095, I/A 2 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: MIRANDO AL PAJARITO SL
Administrador Unico
- Yllera De La Concha Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26697 , F 39, S 8, H M 481095, I/A 1 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-28
Información de YLLERA DE LA CONCHA MANUEL
Mostramos los datos de YLLERA DE LA CONCHA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YLLERA DE LA CONCHA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos