YIU KAHO HA
Informe ejecutivo de YIU KAHO HA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE YIU KAHO HA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROOM 00 HOSTELS & HOTELS SL | Vicepresidente | 09/04/2024 | |
ROOM 00 HOSTELS & HOTELS SL | Consejero | 09/04/2024 | |
GRC IM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2023 | |
SUNPAL INVEST SL | Administrador Unico | 28/04/2021 | |
EDIFICIO CAVANILLES 58 SL | Administrador Mancomunado | 22/10/2020 | |
EDIFICIO CAVANILLES 58 SL | Apoderado Solidario | 22/10/2020 | |
GLOBAL REALTY CAPITAL SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 18/03/2020 | |
GLOBAL REALTY CAPITAL SPAIN SL | Apoderado | 15/11/2019 |
VINCULACIONES DE YIU KAHO HA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YIU KAHO HA
Empresa: ROOM 007 HOSTELS & HOTELS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Yiu Kaho Ha
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35092 , F 101, S 8, H M 631100, I/A 8 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: KASTORIA EUROPE SL
Consejero
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 208, S 8, H M 752783, I/A 16 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: GRC IM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44433 , F 4, S 8, H M 782989, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: KASTORIA EUROPE SL
Consejero
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42545 , F 193, S 8, H M 752783, I/A 3 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: EDIFICIO CAVANILLES 58 SL
Administrador Mancomunado
- De Mayer Julien
- Yiu Kaho Ha
Apoderado Solidario
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40912 , F 44, S 8, H M 725732, I/A 2 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Empresa: EDIFICIO CAVANILLES 58 SL
Administrador Unico
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40912 , F 44, S 8, H M 725732, I/A 2 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Empresa: EDIFICIO CAVANILLES 58 SL
Administrador Unico
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40912 , F 42, S 8, H M 725732, I/A 1 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: GLOBAL REALTY CAPITAL SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- De Mayer Julien
- Jeschke Arnt
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39056 , F 113, S 8, H M 693896, I/A 4 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-28
Empresa: GLOBAL REALTY CAPITAL SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Klein Timo
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39056 , F 113, S 8, H M 693896, I/A 4 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-28
Empresa: KYRENIA INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Yiu Kaho Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30597 , F 199, S 8, H M 550707, I/A 4 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
VER MAS ACTOS
Información de YIU KAHO HA
Mostramos los datos de YIU KAHO HA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YIU KAHO HA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos