YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA
Informe ejecutivo de YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGUS BEACH SL | Administrador Mancomunado | 31/05/2017 |
VINCULACIONES DE YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA
Empresa: ALOTAWATA PARK SL
Liquidador
- Yip Delphine Stephanie Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5357, L 4264, F 119, S 8, H MA126310, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-29
Empresa: ALOTAWATA PARK SL
Administrador Unico
- Yip Delphine Stephanie Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5357, L 4264, F 119, S 8, H MA126310, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-29
Empresa: ANGUS BEACH SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Marin Alberto
- Yip Delphine Stephanie Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5626, L 4533, F 67, S 8, H MA139939, I/A 1 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-29
Empresa: ALOTAWATA PARK SL
Administrador Unico
- Yip Delphine Stephanie Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5357, L 4264, F 118, S 8, H MA126310, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-29
Información de YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA
Mostramos los datos de YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YIP DELPHINE STEPHANIE VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos