YEPES RAMOS LUIS ALFONSO
Informe ejecutivo de YEPES RAMOS LUIS ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YEPES RAMOS LUIS ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J E P P COMUNICACIONES SL | Socio Unico | 26/04/2010 | 05/01/2011 |
J E P P COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 21/04/2010 | 04/01/2011 |
VINCULACIONES DE YEPES RAMOS LUIS ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YEPES RAMOS LUIS ALFONSO
Empresa: J E P P COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Yepes Ramos Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15180 , F 173, S 8, H M 253934, I/A 5 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Empresa: J E P P COMUNICACIONES SL
Nuevo Socio Único
- Yepes Ramos Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15180 , F 173, S 8, H M 253934, I/A 4 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Empresa: J E P P COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Yepes Ramos Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15180 , F 173, S 8, H M 253934, I/A 3 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Información de YEPES RAMOS LUIS ALFONSO
Mostramos los datos de YEPES RAMOS LUIS ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YEPES RAMOS LUIS ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos