YELA PUERTAS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de YELA PUERTAS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YELA PUERTAS ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMIT S.XXI SL | Administrador Unico | 10/06/2024 | |
HERMIT S.XXI SL | Socio Unico | 10/06/2024 | |
ROSTAND FINANCE SICAV | Consejero | 01/10/2015 |
VINCULACIONES DE YELA PUERTAS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YELA PUERTAS ALEJANDRO
Empresa: HERMIT S.XXI SL
Administrador Unico
- Yela Puertas Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824806, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: HERMIT S.XXI SL
Socio Único
- Yela Puertas Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824806, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: ROSTAND FINANCE SICAV
Consejero
- Yela Puertas Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25023 , F 94, S 8, H M 450605, I/A 19 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Empresa: ROSTAND FINANCE SICAV
Consejero
- Yela Puertas Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25023 , F 92, S 8, H M 450605, I/A 13 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Información de YELA PUERTAS ALEJANDRO
Mostramos los datos de YELA PUERTAS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YELA PUERTAS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos